Xabier Patxi Arrieta Goiri
DATU OROKORRAK
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza, Administrazio Digitala eta Autogobernua) | 2024/06/27 - 2024/09/27 |
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2020/09/10 - 2024/06/26 |
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2020/05/23 - 2020/09/09 |
Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2016/11/27 - 2020/05/19 |
Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria (Herri Administrazioa eta Justizia) | 2015/07/03 - 2016/11/26 |
CURRICULUM
Laburpena
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritza(2024/06/27 - 2024/09/27) Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria
- Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritza(2020/09/10 - 2024/06/26) Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria
JARDUERA PUBLIKOA
Xabier Patxi Arrieta Goiri
Datu orokorrak
Curriculum
Lotutako erakundeak
Jarduera publikoa
DATU OROKORRAK
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza, Administrazio Digitala eta Autogobernua) | 2024/06/27 - 2024/09/27 |
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2020/09/10 - 2024/06/26 |
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2020/05/23 - 2020/09/09 |
Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria (Gobernantza Publikoa eta Autogobernua) | 2016/11/27 - 2020/05/19 |
Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendaria (Herri Administrazioa eta Justizia) | 2015/07/03 - 2016/11/26 |
CURRICULUM
Laburpena
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritza(2024/06/27 - 2024/09/27) Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria
- Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zuzendaritza(2020/09/10 - 2024/06/26) Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendaria