Ricardo Ituarte Azpiazu
Seguridad > Viceconsejería de Administración y Servicios > Viceconsejero de Administración y Servicios (27/06/2024 - )
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Administración y Servicios (Seguridad) | desde 20/01/2024 a 26/06/2024 |
Director de Atención de Emergencias y Meteorología (Seguridad) | desde 08/06/2022 a 19/01/2024 |
Director Económico Financiero de Osakidetza (Salud) | desde 27/11/2016 a 07/01/2019 |
Director de División Económico-Financiera de Osakidetza (Salud) | desde 20/12/2015 a 26/11/2016 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Administración y Servicios(27/06/2024 - ) Viceconsejero de Administración y ServiciosSeguridad Legislatura XIII
- Viceconsejería de Administración y Servicios(20/01/2024 - 26/06/2024) Viceconsejero de Administración y ServiciosSeguridad Legislatura XII
- Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología(08/06/2022 - 19/01/2024) Director de Atención de Emergencias y MeteorologíaSeguridad Legislatura XII
ACTIVIDAD PÚBLICA
Ricardo Ituarte Azpiazu
Seguridad > Viceconsejería de Administración y Servicios > Viceconsejero de Administración y Servicios (27/06/2024 - )
Datos generales
Datos de contacto
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Viceconsejero de Administración y Servicios (Seguridad) | desde 20/01/2024 a 26/06/2024 |
Director de Atención de Emergencias y Meteorología (Seguridad) | desde 08/06/2022 a 19/01/2024 |
Director Económico Financiero de Osakidetza (Salud) | desde 27/11/2016 a 07/01/2019 |
Director de División Económico-Financiera de Osakidetza (Salud) | desde 20/12/2015 a 26/11/2016 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Viceconsejería de Administración y Servicios(27/06/2024 - ) Viceconsejero de Administración y ServiciosSeguridad Legislatura XIII
- Viceconsejería de Administración y Servicios(20/01/2024 - 26/06/2024) Viceconsejero de Administración y ServiciosSeguridad Legislatura XII
- Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología(08/06/2022 - 19/01/2024) Director de Atención de Emergencias y MeteorologíaSeguridad Legislatura XII