Raul Perez Iratxeta
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/07/27
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria (Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena) | 2024/06/27 - 2024/07/26 |
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria (Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena) | 2021/11/12 - 2024/06/26 |
HARREMANETARAKO DATUAK
Helbidea
Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Telefonoa/k
Posta elektronikoa/k
CURRICULUM
Laburpena
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza(2024/07/27 - ) Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza(2024/06/27 - 2024/07/26) Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza(2021/11/12 - 2024/06/26) Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria
JARDUERA PUBLIKOA
Raul Perez Iratxeta
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza > Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea
Datu orokorrak
Harremanetarako datuak
Curriculum
Lotutako erakundeak
Jarduera publikoa
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/07/27
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria (Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena) | 2024/06/27 - 2024/07/26 |
Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria (Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena) | 2021/11/12 - 2024/06/26 |
HARREMANETARAKO DATUAK
Helbidea
Donostia-San Sebastián , 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba
Telefonoa/k
Posta elektronikoa/k
CURRICULUM
Laburpena
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza(2024/07/27 - ) Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza(2024/06/27 - 2024/07/26) Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza(2021/11/12 - 2024/06/26) Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria