Mikel Amundarain Leibar
EVE - Ente Vasco de la Energía > Director General de EVE
DATOS GENERALES
Director General de EVE, Ente Vasco de la Energía | desde 14/09/2024 |
Viceconsejero de Industria (Industria, Transición Energética y Sostenibilidad) | desde 27/06/2024 a 13/09/2024 |
Viceconsejero de Industria (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 01/09/2021 a 26/06/2024 |
Director de Industria y Transición Energética (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 31/08/2021 |
Director de Desarrollo Industrial (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 10/09/2020 a 05/03/2021 |
Director de Desarrollo Industrial (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 07/09/2019 a 09/09/2020 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- EVE - Ente Vasco de la Energía(14/09/2024 - ) Director General de EVE
- Viceconsejería de Industria(27/06/2024 - 13/09/2024) Viceconsejero de Industria
- Viceconsejería de Industria(01/09/2021 - 26/06/2024) Viceconsejero de Industria
ACTIVIDAD PÚBLICA
Mikel Amundarain Leibar
EVE - Ente Vasco de la Energía > Director General de EVE
Datos generales
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Director General de EVE, Ente Vasco de la Energía | desde 14/09/2024 |
Viceconsejero de Industria (Industria, Transición Energética y Sostenibilidad) | desde 27/06/2024 a 13/09/2024 |
Viceconsejero de Industria (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 01/09/2021 a 26/06/2024 |
Director de Industria y Transición Energética (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 31/08/2021 |
Director de Desarrollo Industrial (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 10/09/2020 a 05/03/2021 |
Director de Desarrollo Industrial (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 07/09/2019 a 09/09/2020 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- EVE - Ente Vasco de la Energía(14/09/2024 - ) Director General de EVE
- Viceconsejería de Industria(27/06/2024 - 13/09/2024) Viceconsejero de Industria
- Viceconsejería de Industria(01/09/2021 - 26/06/2024) Viceconsejero de Industria