Maria Jesus Carmen San Jose Lopez
DATOS GENERALES
Consejera de Trabajo y Justicia (Trabajo y Justicia) | desde 26-11-2016 a 07-09-2020 |
Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (Justicia y Administración Pública) | desde 09-01-2012 a 19-12-2012 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Justicia y Derechos Humanos(15/06/2024 - ) Consejera de Justicia y Derechos HumanosLegislatura XIII
ACTIVIDAD PÚBLICA
Maria Jesus Carmen San Jose Lopez
Datos generales
Datos de contacto
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Consejera de Trabajo y Justicia (Trabajo y Justicia) | desde 26-11-2016 a 07-09-2020 |
Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (Justicia y Administración Pública) | desde 09-01-2012 a 19-12-2012 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Justicia y Derechos Humanos(15/06/2024 - ) Consejera de Justicia y Derechos HumanosLegislatura XIII