Ibone Bengoetxea Otaolea
Kultura eta Hizkuntza Politika > Lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/06/25
Zuzendari Gerentea. EITB (Kultura eta Hizkuntza Politika) | 2021-09-01 // 2024-06-24 |
EITB-ko zuzendaria (Kultura eta Hizkuntza Politika) | 2021-03-31 // 2021-08-31 |
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Kultura eta Hizkuntza Politika(2024/06/25 - ) Lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
- EiTB - Euskal Irrati Telebista(2021/09/01 - 2024/06/24) Kudeatzaile Zuzendaria
Beste erakunde batzuk
JARDUERA PUBLIKOA
Ibone Bengoetxea Otaolea
Kultura eta Hizkuntza Politika > Lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
Datu orokorrak
Harremanetarako datuak
Lotutako erakundeak
Jarduera publikoa
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/06/25
Zuzendari Gerentea. EITB (Kultura eta Hizkuntza Politika) | 2021-09-01 // 2024-06-24 |
EITB-ko zuzendaria (Kultura eta Hizkuntza Politika) | 2021-03-31 // 2021-08-31 |
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Kultura eta Hizkuntza Politika(2024/06/25 - ) Lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
- EiTB - Euskal Irrati Telebista(2021/09/01 - 2024/06/24) Kudeatzaile Zuzendaria