Amaya Barredo Martin
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca > Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (25/06/2024 - )
DATOS GENERALES
Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 03/07/2023 |
Viceconsejera de Medio Ambiente (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 22/09/2020 a 05/03/2021 |
Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental (Medio Ambiente y Política Territorial) | desde 11/01/2013 a 31/07/2015 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca(25/06/2024 - ) Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y PescaLegislatura XIII
- Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental(06/03/2021 - 04/07/2023) Viceconsejera de Sostenibilidad AmbientalDesarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Legislatura XII
ACTIVIDAD PÚBLICA
Amaya Barredo Martin
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca > Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca (25/06/2024 - )
Datos generales
Datos de contacto
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 03/07/2023 |
Viceconsejera de Medio Ambiente (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 22/09/2020 a 05/03/2021 |
Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental (Medio Ambiente y Política Territorial) | desde 11/01/2013 a 31/07/2015 |
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca(25/06/2024 - ) Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y PescaLegislatura XIII
- Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental(06/03/2021 - 04/07/2023) Viceconsejera de Sostenibilidad AmbientalDesarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Legislatura XII