Alberto Fernandez Gonzalez
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad > Dirección de Tecnología e Innovación > Director de Tecnología e Innovación (27/06/2024 - )
DATOS GENERALES
Director de Tecnología e Innovación (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 26/06/2024 |
Director de Tecnología y Estrategía (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 09/09/2020 a 05/03/2021 |
Director de Tecnología y Estrategía (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 05/10/2019 a 09/09/2020 |
DATOS DE CONTACTO
Dirección
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Álava
Teléfono/s
Correo/s electrónico/s
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección de Tecnología e Innovación(27/06/2024 - ) Director de Tecnología e InnovaciónIndustria, Transición Energética y Sostenibilidad Legislatura XIII
- Dirección de Tecnología e Innovación(06/03/2021 - 26/06/2024) Director de Tecnología e InnovaciónDesarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Legislatura XII
ACTIVIDAD PÚBLICA
Alberto Fernandez Gonzalez
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad > Dirección de Tecnología e Innovación > Director de Tecnología e Innovación (27/06/2024 - )
Datos generales
Datos de contacto
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Director de Tecnología e Innovación (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 06/03/2021 a 26/06/2024 |
Director de Tecnología y Estrategía (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 09/09/2020 a 05/03/2021 |
Director de Tecnología y Estrategía (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 05/10/2019 a 09/09/2020 |
DATOS DE CONTACTO
Dirección
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Álava
Teléfono/s
Correo/s electrónico/s
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección de Tecnología e Innovación(27/06/2024 - ) Director de Tecnología e InnovaciónIndustria, Transición Energética y Sostenibilidad Legislatura XIII
- Dirección de Tecnología e Innovación(06/03/2021 - 26/06/2024) Director de Tecnología e InnovaciónDesarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Legislatura XII