Alberto Alonso Martin
DATOS GENERALES
Fecha de nombramiento: 13/07/2024
Director General de Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Trabajo y Justicia) | desde 02/12/2016 a 28/02/2019 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección(13/07/2024 - ) Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora
Otras entidades
- Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos (SV-ES)(14/05/2024 - 12/07/2024) Parlamentario
ACTIVIDAD PÚBLICA
Alberto Alonso Martin
Datos generales
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Fecha de nombramiento: 13/07/2024
Director General de Osalan - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Trabajo y Justicia) | desde 02/12/2016 a 28/02/2019 |
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- Dirección(13/07/2024 - ) Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora
Otras entidades
- Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos (SV-ES)(14/05/2024 - 12/07/2024) Parlamentario