Alberto Alonso Martin
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/07/13
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari orokorra (Lana eta Justizia) | 2016/12/02 - 2019/02/28 |
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Zuzendaritza(2024/07/13 - ) Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria
Beste erakunde batzuk
- Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos (SV-ES)(2024/05/14 - 2024/07/12) Legebiltzarkidea
JARDUERA PUBLIKOA
Alberto Alonso Martin
Datu orokorrak
Lotutako erakundeak
Jarduera publikoa
DATU OROKORRAK
Izendapen-data: 2024/07/13
Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari orokorra (Lana eta Justizia) | 2016/12/02 - 2019/02/28 |
LOTUTAKO ERAKUNDEAK
Erakunde publikoa
- Zuzendaritza(2024/07/13 - ) Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaria
Beste erakunde batzuk
- Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos (SV-ES)(2024/05/14 - 2024/07/12) Legebiltzarkidea