Aitor Urzelai Inza
DATOS GENERALES
Director General de SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 18/09/2020 a 26/06/2024 |
Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 27/11/2016 a 17/09/2020 |
Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información (Desarrollo Económico y Competitividad) | desde 25/04/2013 a 26/11/2016 |
Director de Planificación y Estrategia (Desarrollo Económico y Competitividad) | desde 11/01/2013 a 25/04/2013 |
DATOS DE CONTACTO
Dirección
Alameda Urquijo, 36
48011 Bilbao
Bizkaia
Teléfono/s
Correo/s electrónico/s
Fax
- 944037022
Portales web
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial(27/06/2024 - ) Director General
ACTIVIDAD PÚBLICA
Aitor Urzelai Inza
Datos generales
Datos de contacto
Curriculum
Entidades relacionadas
Actividad pública
DATOS GENERALES
Director General de SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) | desde 18/09/2020 a 26/06/2024 |
Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información (Desarrollo Económico e Infraestructuras) | desde 27/11/2016 a 17/09/2020 |
Director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información (Desarrollo Económico y Competitividad) | desde 25/04/2013 a 26/11/2016 |
Director de Planificación y Estrategia (Desarrollo Económico y Competitividad) | desde 11/01/2013 a 25/04/2013 |
DATOS DE CONTACTO
Dirección
Alameda Urquijo, 36
48011 Bilbao
Bizkaia
Teléfono/s
Correo/s electrónico/s
Fax
- 944037022
Portales web
CURRICULUM
Resumen
ENTIDADES RELACIONADAS
Entidades Públicas
- SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial(27/06/2024 - ) Director General